Pouvez-vous résoudre ces problèmes mathématiques de tête?

By: Becky

Pouvez-vous résoudre ces problèmes mathématiques de tête?
Image: shutterstock

À propos de ce questionnaire

Le calcul mental, pour quoi faire? Il est souvent utile dans la vie quotidienne de faire du calcul mental avec rapidité et efficacité ! On n’a pas toujours sa calculatrice sous la main, le calcul mental c’était un cauchemar. Inutile de vous dire que c’est aussi facile que d’apprendre la langue des signes avec des moufles ! Avec notre quiz, voyez si vous n’avez pas perdu les réflexes!

Voici donc quelques techniques pour vous faciliter tous les calculs. Lorsque vous avez un nombre à diviser, il existe plusieurs méthodes, pour tous les nombres, regardez par quoi ils se terminent. Faites la somme des chiffres pour savoir s’il est divisible par 3 ou 9. Autre astuce: si la somme des chiffres est divisible par 3 et que le chiffre des unités est pair alors le nombre est divisible par 6. Pour l’adition, il est souvent intéressant de décomposer les nombres pour les simplifier! Pour la soustraction, simplifier le nombre pour le rendre accessible. Toutes ces techniques simples demandent bien évidemment de l’expérience, mais en manipulant un peu tous les jours vous allez progresser.

Le calcul mental est un bon exercice pour entretenir le cerveau. Prêt à relever le défi?

Voyons quel est votre degré de concentration.

563x10=?
5,63
0,563
5630
563x10=5630. Pour multiplier par 10, ajouter un zéro.

Publicité

21x11=?
210
231
21x11=231. Pour multiplier par 11 de tête, multipliez par 10 (donc, ajouter un zéro). Ensuite, vous devez ajouter le nombre une fois de plus, donc 21, plus un zéro est égal à 210. Puis ajouter 21. La réponse est 231.
111

Publicité

9x9=?
18
56
81
9x9=81. Sur la table de multiplication, donc à savoir par cœur.

Publicité

22x11=?
141
242
22x11=242. Pour multiplier par 11, multipliez par 10, puis ajouter le nombre une fois de plus.
1063

Publicité

200x100=?
200
2000
20 000
200x100=20000. Pour multiplier par un multiple de 10, il suffit d’ajouter autant de zéros que vous voyez. Donc, 2x1=2, puis ajouter quatre zéros.

Publicité

3x4=?
6
12
3x4=12. Voici une question facile pour ne pas vous fatiguer avant la fin.
7

Publicité

5x5=?
5
25
5x5=25. C’est une question basique!
100

Publicité

69+18=?
78
87
69+18=87. Pensez plutôt à 70+18=88, puis soustraire 1 pour obtenir 87.
51

Publicité

4200+500=?
3700
470
4700
4200+500=4700. Ajouter les centaines. Ainsi, 42 + 5 = 47 centaines, ou 4700.

Publicité

70+20+80=?
170
70+20+80=170. Puisque vous savez que 20+80=100, il ne vous reste qu’à ajouter 70.
100
80

Publicité

360x5=?
3600
185
1800
360x5=1800. Pour multiplier par 5, réduire de moitié et ajouter un zéro.

Publicité

10x10=?
1000
10,00
100
10x10=100. C’est la récréation. Faites une pause.

Publicité

15-7=?
7
8
15-7=8. Il vous suffit de penser aux additions. Que vous faut-il ajouter à 7 pour obtenir 15?
3

Publicité

53+56=?
59
82
109
53+56=109. Pensez plutôt à 50+50+3+6=109.

Publicité

200+300+40=?
54
230
540
200+300+40=540. Ajouter les centaines puis 40.

Publicité

Que représente 15% de 30?
4,5
15% de 30 est égal à 4,5. Pensez que 15%, c’est aussi prendre 10% (3) et la moitié de ça (1,5).
300
15

Publicité

1000-689=?
498
311
1000-689=311. Pour soustraire par 1000, arrondir à la centaine la plus proche, puis soustraire et ajouter à ce nombre, donc 100-689 pensez plutôt 1000-700, puis ajouter 11.
109

Publicité

7x300=?
21,00
210
2100
7x300=2100. Multipliez 7x3, puis ajouter deux 0.

Publicité

1250 ÷ 10=?
12,50
125
1250 ÷ 10= 125. Pour diviser par 10, enlever un zéro.
12 500

Publicité

5+5=?
10
5+5=10. Pour notre dernière question, nous avons fait facile. Votre cerveau est sans doute fatigué.
100
1000

Publicité

25+38+75=?
96
171
138
25+38+75=138. Voyez plutôt 25+75=100, c’est à vous de vous simplifier les choses.

Publicité

56x100=?
5600
56x100=5600. Divisier par 100 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.
560
56

Publicité

240x2=?
240
120
480
240x2=480. Multipliez chaque chiffre par deux.

Publicité

450x5=?
4,50
2250
450x5=2250. Pour multiplier par 5, diviser le nombre de moitié puis ajouter un 0.
950

Publicité

8x15=?
150
53
120
8x15=120. Facilitez-vous la vie! transformez de manière à calculer de tête rapidement et sans prise de tête: la moitié de 8 est égale 4, et doublez 15 donc 30, ainsi 4x30=120.

Publicité

6x49=?
398
294
6x49=294. Pensez à vous simplifier la vie 6x50=300-6=294.
789

Publicité

2+2=?
2
4
2+2=4. Nous pensions commencer avec grâce avant de corser la chose!
8

Publicité

5x10=?
5
10
50
5x10=50. Multiplier par 10 est simple comme bonjour. Ajouter un zéro. Et voilà!

Publicité

396 ÷ 100=?
39,6
3960
3,96
396 ÷ 100=3.96. Divisier par 100 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.

Publicité

Qu’est-ce que 10% de 235?
23,5
10% de 235 est égal à 23,5. Pour obtenir 10% d’un nombre, bouger la décimale d’un cran vers la gauche.
2,35
0,023 5

Publicité

250x20=?
1250
5000
250x20=5000. Pour multiplier par 20, doubler le nombre puis ajouter un 0.
500

Publicité

56 ÷ 8=?
7
56 ÷ 8=7. Pensez à l’envers. Qu’est-ce qui, multiplié par 8, donne 56?
8
9

Publicité

369 ÷ 10=?
3,69
36,9
369 ÷ 10=36,9. Divisier par 10 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.
3690

Publicité

56 ÷ 100=?
0,56
56 ÷ 100=0,56. Divisier par 100 revient à bouger la virgule vers la gauche autant de fois que vous voyez de zéros.
5,6
5 600

Publicité

648+250=?
999
768
898
648+250=898. Simplifiez-vous la vie, changez 648 en 650 puis soustraire 2 au résultat.

Publicité

Tu as marqué des points:
/35